5 методов для быстрого счёта в уме / TeachMePlease
Вашингтон
Английский язык
Для детей
Программирование
Музыка
Фотография

Требуется подтверждение e-mail адреса!

Требуется подтверждение e-mail адреса! Письмо с инструкцией выслано на адрес электронной почты, указанный при регистрации

Cookies

Отключены cookie-файлы!

Для корректной работы сайта необходимо разрешить использование cookie-файлов.

Cookies

Для оптимизации дизайна и быстродействия наших веб-сайтов используются cookie-файлы. Продолжая посещение веб-сайта, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов.

Ок

5 методов для быстрого счёта в уме

3440
0

Вы забыли деньги дома и коллега любезно согласился купить вам ланч. На обратном пути вы заглянули в магазин за перекусом, а там объявили суперакцию на любимые шоколадки. Вы не удержались и взяли 5 штук. Вы были так заняты покупками, что забыли про свой смартфон и не посчитали, сколько в итоге вы задолжали коллеге. Ситуация некрасивая. Куда проще было бы сразу всё сложить в уме. Но… кому это нужно, когда в каждом телефоне давно есть калькулятор!

Счёт в уме может быть таким же быстрым, как и на калькуляторе. Особенное, если дело касается бытовых вопросов. Главное, освоить приёмы быстрого счёта и периодически практиковать их. В материале приводим самые простые из них.

Разбивка задачи на части

Даже самые сложные арифметические задачи можно разбить на простые.

Пример: как вы посчитаете 15% скидки, если известна полная стоимость товара?

В этом случае имеет смысл разбить 15 на 10% и 5%. 10% отнять достаточно просто, а 5% — это половина от 10%.

Предположим, у нас есть товар за 900 рублей, 10% от него — 90 рублей, 5% — 45. Складываем: 90+45 = 135. Окончательная стоимость товара со скидкой 15%: 900 - 135 = 765 рублей.

Округление до целого

Этот приём подразумевает использование дополнения — числа, которое заполняет промежуток между данным числом и числом, которое, как правило, оканчивается на 00.

Например, дополнительным числом для 87 будет 13, так как их сумма даёт 100.

Пример 1234 - 678 кажется сложным. Округлим 678 до 700. Вычислить 1234 - 700 будет сильно проще, результат 534.

Так как мы вычли слишком большое число, то результату нужно вернуть недостающее: 700 - 678 = 22, к 534 прибавляем 22 и получаем окончательный результат 556.

Умножение на 11

Мы знаем, как просто умножить любое однозначное число на 11: просто два раза повторить его и — готово!

Но мало кто владеет навыком умножения двузначных и даже трёхзначных чисел на 11.

Чтобы умножить двузначное число на 11, необходимо разнести его цифры в разные стороны, а посередине записать их сумму. Если сумма больше 10 — то посередине оставляем вторую цифру от полученного числа, а десяток, то есть единицу, прибавляем к первой цифре.

Пример 1: 36×11 = 3 (3+6) 6 = 396

Пример 2: 57×11 = 5 (5+7) 7 = 627

Для умножения трёхзначных чисел:

  • Оставьте без изменения первую и последнюю цифру числа.
  • Сложите предпоследнюю цифру с последней запишите результат. Если он больше 10, запомните единицу.
  • Прибавьте к первой цифре вторую и запишите результат. Если от предыдущего сложения осталась единица, добавьте её к результату.
  • Если в результате последнего сложения осталась единица, прибавьте её к первой цифре исходного числа.

Пример 3: 869×11

  1. Запоминаем 9 во временный результат. Результат: 8...9.
  2. Складываем 6 и 9, получаем 15. Записываем 5 перед 9, 1 — запоминаем. Результат: 8...59 (1 в уме).
  3. Складываем 8 и 6, получаем 14, прибавляем 1 из прошлого результата. Результат: 8559 (1 в уме).
  4. Прибавляем к 8 единицу из прошлого результата. Результат: 9559.

Умножение чисел от 11 до 19

Умножать такие числа можно используя следующий алгоритм:

  • Любое число из диапазона от 11 до 19 представляем как десятки и единицы.
  • Получаем формулу: (10+a)×(10+b).
  • Раскрываем скобки: 100+10×b+10×a+a×b.
  • Выносим за скобки общий множитель и получаем окончательную формулу, по которой можно считать и которую есть смысл запомнить: 100+10×(a+b)+a×b.

Пример: 13×17

  1. Сложим единицы — 3+7=10.
  2. Умножим результат на 10: 10×10 = 100.
  3. Прибавим 100: 100+100=200.
  4. Перемножим единицы: 3×7 = 21.
  5. Прибавим к результату из шага 3: 200+21 = 221.

Ментальная арифметика

Научиться считать в уме можно, освоив приёмы ментальной арифметики. Сначала вы изучаете выполнение арифметических операций на японских счётах — соробане. Затем тренируетесь совершать те же вычисления, передвигая костяшки в уме. Мы уже писали подробнее о том, как считать на соробане. Освоить методику полностью помогут курсы ментальной арифметики!

А вы умеете считать в уме?

Предыдущая записьСледующая запись
Поделиться с друзьями:

Связанные записи

Ментальная арифметика: как научиться считать самому

Существует множество организаций, которые предлагают обучить ментальной арифметике. Давайте разберёмся, можно ли освоить технику самому? В материале приводим простые примеры счёта на соробане.

Ментальная арифметика: плюсы и минусы

Ментальная арифметика стала популярной благодаря детским образовательным центрам, которые предлагают её в качестве способа гармоничного развития полушарий мозга. Разберёмся, действительно ли она может улучшить умственные способности ребёнка, и какие плюсы и минусы методики известны на данный момент.

Как научить ребёнка внимательности и усидчивости: новый способ

Ребёнок не может сосредоточиться на одном задании? Он не исключение. Это характерная черта большинства людей эпохи информационных технологий, так как огромное количество сведений вынуждает сокращать время на их изучение и осознание. Как помочь ребёнку развить внимание, рассказываем в материале.

Связанные курсы

Комментарии0

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии Войти